11.10.2013 28.04.2014 Исполняющий обязанности руководителя Исполнительного комитета Набережно-Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района, с. Набережные Моркваши
29.04.2014 17.09.2015 Глава Набережно-Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
17.09.2015 20.09.2020 Глава Совета Набережно-Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан, с. Набережные Моркваши
21.09.2020 н.в. Глава Совета Набережно-Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан, с. Набережные Моркваши